12. mars 2004John List forlater styretBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNJohn List forlater styret for BRUGSEN FOR JELS OG OMEGN etter en periode på 4 år.Se mere
7. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. John List er medlem av styret.Se mere
18. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. John List er medlem av styret.Se mere
9. mars 2002Erstatning i styretBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN3 endringer i styret for BRUGSEN FOR JELS OG OMEGN. John List er fortsatt styremedlem.Se mere
11. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. John List er medlem av styret.Se mere
30. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. John List er medlem av styret.Se mere
4. mars 2000John List blir med i styretBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNJohn List blir med i styret for BRUGSEN FOR JELS OG OMEGN.Se mere