25. juliStiftelseSeaborn Consult & Development ApSSeaborn Consult & Development ApS stiftes i bransjen agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata. John Lyneborg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juniJohn Lyneborg Hansen forlater styretPLANETS PRIDE A/SJohn Lyneborg Hansen forlater styret for PLANETS PRIDE A/S etter en periode på 1 år.Se mere
6. juniOverskudd på DKK 169.303 KRINI ApSKRINI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. John Lyneborg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. maiEndring i eierkretsenWORLD SEAFOOD A/SJohn Lyneborg Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av WORLD SEAFOOD A/S.Se mere
7. november 2023Nye navn i styretPLANETS PRIDE A/S2 nye medlemmer blir med i styret for PLANETS PRIDE A/S. John Lyneborg Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 2,7 mio.PLANETS PRIDE A/SPLANETS PRIDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. John Lyneborg Hansen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2023Overskudd på DKK 4,2 mio.KRINI ApSKRINI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Lyneborg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2023Henrik Andersen blir med i styretPLANETS PRIDE A/SHenrik Andersen blir med i styret for PLANETS PRIDE A/S. John Lyneborg Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. april 2023John Lyneborg Hansen forlater styretWORLD SEAFOOD A/SJohn Lyneborg Hansen forlater styret for WORLD SEAFOOD A/S etter en periode på 20 år.Se mere
14. april 2023John Lyneborg Hansen forlater ledelsenWORLD SEAFOOD A/SJohn Lyneborg Hansen forlater ledelsen for WORLD SEAFOOD A/S etter en periode på 20 år.Se mere
14. april 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONWORLD SEAFOOD A/STidligere status: Normal. John Lyneborg Hansen eier 60% av virksomheten.Se mere
31. mars 2023Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberKRINI ApSTidligere bransje: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter. John Lyneborg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2023Overskudd på DKK 7,1 mio.WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. John Lyneborg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2023 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerPlanets Pride A/S John Lyneborg Hansen er indtrådt i bestyrelsen hos Planets Pride A/S i stedet for Bjarne Pedersen Bak (kilde: Les artikkel
1. februar 2023John Lyneborg Hansen blir med i styretPLANETS PRIDE A/SJohn Lyneborg Hansen erstatter Bjarne Pedersen Bak i styret for PLANETS PRIDE A/S etter en periode på 6 år.Se mere
13. oktober 2022AdresseendringKRINI ApSKRINI ApS flytter fra Padborg til Sønderborg. John Lyneborg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2022Overskudd på DKK 3,2 mio.KRINI ApSKRINI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Lyneborg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2022Overskudd på DKK 5,0 mio.WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. John Lyneborg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2021AdresseendringKRINI ApSKRINI ApS flytter til ny adresse i Padborg. John Lyneborg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.KRINI ApSKRINI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. John Lyneborg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere