25. juliStiftelseSeaborn Consult & Development ApSSeaborn Consult & Development ApS stiftes i bransjen agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata. Ragna Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2023Ragna Hansen forlater styretWORLD SEAFOOD A/SRagna Hansen forlater styret for WORLD SEAFOOD A/S etter en periode på 11 år.Se mere
22. mars 2023Overskudd på DKK 7,1 mio.WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
24. mai 2022Overskudd på DKK 5,0 mio.WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
25. juni 2020Overskudd på DKK 984.879 WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
12. juni 2019Underskudd på DKK 624.965 WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
14. februar 2019AdresseendringWORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S flytter til ny adresse i Padborg. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
15. mai 2018Overskudd på DKK 428.669 WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
30. mars 2017Overskudd på DKK 881.168 WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
10. mars 2017Nye navn i styretWORLD SEAFOOD A/S2 nye medlemmer blir med i styret for WORLD SEAFOOD A/S. Ragna Hansen er fortsatt styreleder.Se mere
26. mai 2016Overskudd på DKK 287.151 WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
30. mars 2016AdresseendringWORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S flytter til ny adresse i Padborg. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
26. mai 2015Overskudd på DKK 2,0 mio.WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
28. mai 2014Overskudd på DKK 1,7 mio.WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
9. april 2013Underskudd på DKK 480.986 WORLD SEAFOOD A/SWORLD SEAFOOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ragna Hansen er styreleder.Se mere
26. mars 2012Ragna Hansen blir med i styretWORLD SEAFOOD A/SRagna Hansen blir med i styret for WORLD SEAFOOD A/S.Se mere