26. juniOverskudd på DKK 2,0 mio.DOMUS INVESTA A/SDOMUS INVESTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
22. desember 2023Ditlev Peter Edelbo forlater styretECOPLAN FINANCE ApSDitlev Peter Edelbo forlater styret for ECOPLAN FINANCE ApS etter en periode på 8 år. Jon Erik Strandgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
22. desember 2023Ditlev Peter Edelbo forlater styretELLEKILDEN SVENDBORG ApSDitlev Peter Edelbo forlater styret for ELLEKILDEN SVENDBORG ApS etter en periode på 8 år. Jon Erik Strandgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
22. desember 2023Ditlev Peter Edelbo forlater styretDOMUS INVESTA A/SDitlev Peter Edelbo forlater styret for DOMUS INVESTA A/S etter en periode på 12 måneder. Jon Erik Strandgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.ELLEKILDEN SVENDBORG ApSELLEKILDEN SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 824.882 ECOPLAN FINANCE ApSECOPLAN FINANCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
21. juni 2023Underskudd på DKK 230.791 DOMUS INVESTA A/SDOMUS INVESTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
3. januar 2023Endring i eierkretsenDOMUS INVESTA A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av DOMUS INVESTA A/S. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
23. desember 2022Nye navn i styretDOMUS INVESTA A/S2 nye medlemmer blir med i styret for DOMUS INVESTA A/S. Jon Erik Strandgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
23. desember 2022Nina Søs Edelbo blir med i ledelsenDOMUS INVESTA A/SNina Søs Edelbo erstatter Jan Ole Edelbo i ledelsen for DOMUS INVESTA A/S etter en periode på 7 år. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
5. desember 2022AdresseendringDOMUS INVESTA A/SDOMUS INVESTA A/S flytter til ny adresse i Svendborg. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022Underskudd på DKK 801.005 ECOPLAN FINANCE ApSECOPLAN FINANCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022Underskudd på DKK 1,0 mio.ELLEKILDEN SVENDBORG ApSELLEKILDEN SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
22. juni 2022Overskudd på DKK 783.008 DOMUS INVESTA A/SDOMUS INVESTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
25. november 2021Overskudd på DKK 7,1 mio.ELLEKILDEN SVENDBORG ApSELLEKILDEN SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
25. november 2021Overskudd på DKK 7,1 mio.ECOPLAN FINANCE ApSECOPLAN FINANCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 73.719 DOMUS INVESTA A/SDOMUS INVESTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jon Erik Strandgaard er medlem av styret.Se mere
25. juni 2021Nina Søs Edelbo blir med i styretDOMUS INVESTA A/SNina Søs Edelbo blir med i styret for DOMUS INVESTA A/S. Jon Erik Strandgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mars 2021Jørgen Hansen Holm forlater styretELLEKILDEN SVENDBORG ApSJørgen Hansen Holm forlater styret for ELLEKILDEN SVENDBORG ApS etter en periode på 45 år. Jon Erik Strandgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mars 2021Jørgen Hansen Holm forlater styretDOMUS INVESTA A/SJørgen Hansen Holm forlater styret for DOMUS INVESTA A/S etter en periode på 10 år. Jon Erik Strandgaard er fortsatt styremedlem.Se mere