1. juliNy bransje: InvesteringsselskaberEcoplan Scandinavia ApSTidligere bransje: Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 2,0 mio.DOMUS INVESTA A/SDOMUS INVESTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Ditlev Peter Edelbo forlater styretECOPLAN FINANCE ApSDitlev Peter Edelbo forlater styret for ECOPLAN FINANCE ApS etter en periode på 8 år. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Ditlev Peter Edelbo forlater styretELLEKILDEN SVENDBORG ApSDitlev Peter Edelbo forlater styret for ELLEKILDEN SVENDBORG ApS etter en periode på 8 år. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Ditlev Peter Edelbo forlater styretDOMUS INVESTA A/SDitlev Peter Edelbo forlater styret for DOMUS INVESTA A/S etter en periode på 12 måneder. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.ELLEKILDEN SVENDBORG ApSELLEKILDEN SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 824.882 ECOPLAN FINANCE ApSECOPLAN FINANCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023Underskudd på DKK 24.480 EJENDOMMEN SKOVSBOVÆNGE 10 ApSEJENDOMMEN SKOVSBOVÆNGE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Nina Søs Edelbo eier 50% av virksomheten.Se mere
5. oktober 2023Underskudd på DKK 6.231 Ecoplan Scandinavia ApSEcoplan Scandinavia ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Underskudd på DKK 230.791 DOMUS INVESTA A/SDOMUS INVESTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2023Endring i eierkretsenDOMUS INVESTA A/SNina Søs Edelbo øker sitt reelle eierskap av DOMUS INVESTA A/S.Se mere
23. desember 2022Nye navn i styretDOMUS INVESTA A/S2 nye medlemmer blir med i styret for DOMUS INVESTA A/S. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Nina Søs Edelbo blir med i ledelsenDOMUS INVESTA A/SNina Søs Edelbo erstatter Jan Ole Edelbo i ledelsen for DOMUS INVESTA A/S etter en periode på 7 år.Se mere
5. desember 2022AdresseendringDOMUS INVESTA A/SDOMUS INVESTA A/S flytter til ny adresse i Svendborg. Nina Søs Edelbo eier 50% av virksomheten.Se mere
1. desember 2022Underskudd på DKK 801.005 ECOPLAN FINANCE ApSECOPLAN FINANCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2022Underskudd på DKK 1,0 mio.ELLEKILDEN SVENDBORG ApSELLEKILDEN SVENDBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Underskudd på DKK 235.596 EJENDOMMEN SKOVSBOVÆNGE 10 ApSEJENDOMMEN SKOVSBOVÆNGE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Nina Søs Edelbo eier 50% av virksomheten.Se mere
28. november 2022Overskudd på DKK 266.148 Ecoplan Scandinavia ApSEcoplan Scandinavia ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Nina Søs Edelbo er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2022Overskudd på DKK 783.008 DOMUS INVESTA A/SDOMUS INVESTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nina Søs Edelbo eier 50% av virksomheten.Se mere
25. november 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.EJENDOMMEN SKOVSBOVÆNGE 10 ApSEJENDOMMEN SKOVSBOVÆNGE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Nina Søs Edelbo eier 50% av virksomheten.Se mere