14. juni 2016Julie Maria Bayer Riskær forlater ledelsenJUMA INVEST HOLDING ApSJulie Maria Bayer Riskær forlater ledelsen for JUMA INVEST HOLDING ApS etter en periode på 12 år.Se mere
21. mai 2015Overskudd på DKK 0 JUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2014Overskudd på DKK 0 JUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortJUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortJUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2011AdresseendringJUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS flytter til ny adresse i Charlottenlund. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortJUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2011Hans Henrik Juul Petersen blir med i ledelsenDBC MARINE ApSHans Henrik Juul Petersen erstatter Julie Maria Bayer Riskær i ledelsen for DBC MARINE ApS etter en periode på 9 år.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortJUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortDBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortJUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortJUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortDBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: SkibsmæglereDBC MARINE ApSTidligere bransje: Skibsmæglervirksomhed. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortDBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortJUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortJUMA INVEST HOLDING ApSJUMA INVEST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortDBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortDBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Julie Maria Bayer Riskær er medlem af ledelsen.Se mere