10. januar 2017Sven Juul Petersen forlater styretDBC MARINE ApSSven Juul Petersen forlater styret for DBC MARINE ApS etter en periode på 6 år.Se mere
10. januar 2017Hans Henrik Juul Petersen blir med i ledelsenSP MARINE CONSULTING HOLDING ApSHans Henrik Juul Petersen erstatter Sven Juul Petersen i ledelsen for SP MARINE CONSULTING HOLDING ApS etter en periode på 12 år.Se mere
10. januar 2017Per Thrane blir med i ledelsenDBC MARINE ApSPer Thrane erstatter Sven Juul Petersen i ledelsen for DBC MARINE ApS etter en periode på 15 år.Se mere
28. november 2016Endring i eierkretsenSP MARINE CONSULTING HOLDING ApSPer Thrane registrert som reell eier av SP MARINE CONSULTING HOLDING ApS. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2016Endring i eierkretsenDBC MARINE ApSPer Thrane registrert som reell eier av DBC MARINE ApS. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2016Endring i eierkretsenDBC MARINE ApSHans Henrik Juul Petersen registrert som reell eier av DBC MARINE ApS. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2016Endring i eierkretsenSP MARINE CONSULTING HOLDING ApSHans Henrik Juul Petersen registrert som reell eier av SP MARINE CONSULTING HOLDING ApS. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2016Overskudd på DKK 5.686 SP MARINE CONSULTING HOLDING ApSSP MARINE CONSULTING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2016Underskudd på DKK 129.399 DBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2015Overskudd på DKK 5.493 SP MARINE CONSULTING HOLDING ApSSP MARINE CONSULTING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2015Underskudd på DKK 105.502 DBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2014Overskudd på DKK 38.967 SP MARINE CONSULTING HOLDING ApSSP MARINE CONSULTING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2014Underskudd på DKK 856.721 DBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2013Underskudd på DKK 551.648 SP MARINE CONSULTING HOLDING ApSSP MARINE CONSULTING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2013Underskudd på DKK 1,1 mio.DBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortSP MARINE CONSULTING HOLDING ApSSP MARINE CONSULTING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortDBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2011Sven Juul Petersen blir med i styretDBC MARINE ApSSven Juul Petersen blir med i styret for DBC MARINE ApS.Se mere
24. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortSP MARINE CONSULTING HOLDING ApSSP MARINE CONSULTING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortDBC MARINE ApSDBC MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Sven Juul Petersen er medlem af ledelsen.Se mere