MULTI BIOPSY INSTRUMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jytte Trine Hauerberg er adm. direktør i virksomheten.
MULTI BIOPSY INSTRUMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jytte Trine Hauerberg er adm. direktør i virksomheten.
MULTI BIOPSY INSTRUMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jytte Trine Hauerberg er adm. direktør i virksomheten.
MULTI BIOPSY INSTRUMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 31. desember 2019. Jytte Trine Hauerberg er adm. direktør i virksomheten.