15. juni 2020Louise Sophie Hauerberg Norgart forlater ledelsenCAVALIER ApSLouise Sophie Hauerberg Norgart forlater ledelsen for CAVALIER ApS etter en periode på 13 år.Se mere
6. desember 2019Endring i eierkretsenCAVALIER ApSLouise Sophie Hauerberg Norgart er ikke lenger registrert som reell eier av CAVALIER ApS.Se mere
3. juni 2019Underskudd på DKK 1.140 CAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 5.161 CAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2017AdresseendringCAVALIER ApSCAVALIER ApS flytter til ny adresse i Nivå. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2017Underskudd på DKK 124.402 CAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2016Underskudd på DKK 58 CAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2015Overskudd på DKK 3.383 CAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2014Overskudd på DKK 4.250 CAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2013Underskudd på DKK 650 CAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortCAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortCAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortCAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2010AdresseendringCAVALIER ApSCAVALIER ApS flytter fra Frederiksberg til Nivå. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortCAVALIER ApSCAVALIER ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. juni 2007 til 31. desember 2007. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2007Louise Sophie Hauerberg Norgart forlater styretLINTRUP & NORGART A/SLouise Sophie Hauerberg Norgart forlater styret for LINTRUP & NORGART A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
30. juni 2007Louise Sophie Hauerberg Norgart blir med i styretLINTRUP & NORGART A/SLouise Sophie Hauerberg Norgart blir med i styret for LINTRUP & NORGART A/S.Se mere
30. juni 2007Ny selskapsform AktieselskabLINTRUP & NORGART A/SLINTRUP & NORGART ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til LINTRUP & NORGART A/S. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem av styret.Se mere
13. juni 2007StiftelseCAVALIER ApSCAVALIER ApS stiftes i bransjen uoplyst. Louise Sophie Hauerberg Norgart er medlem af ledelsen.Se mere