29. maiOverskudd på DKK 101.696 BGJ ApSBGJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Dan Gregers eier 45% av virksomheten.Se mere
29. januarUnderskudd på DKK 8.883 JDG 2019 Holding ApSJDG 2019 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Dan Gregers er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarOverskudd på DKK 62.531 Urban Camper Copenhagen ApSUrban Camper Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Dan Gregers er medlem av styret.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 16.975 Urban Camper Copenhagen ApSUrban Camper Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Dan Gregers er medlem av styret.Se mere
8. mars 2023Underskudd på DKK 113.497 BGJ ApSBGJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Dan Gregers eier 45% av virksomheten.Se mere
6. mars 2023Underskudd på DKK 2.001 JDG 2019 Holding ApSJDG 2019 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Dan Gregers er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2022Endring i eierkretsenBGJ ApSJørgen Dan Gregers registrert som reell eier av BGJ ApS.Se mere
30. mai 2022Overskudd på DKK 53.203 BGJ ApSBGJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Dan Gregers er medlem av styret.Se mere
11. mai 2022Underskudd på DKK 1.906 JDG 2019 Holding ApSJDG 2019 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Dan Gregers er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2022Underskudd på DKK 324.339 Urban Camper Copenhagen ApSUrban Camper Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Dan Gregers er medlem av styret.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 3.684 BGJ ApSBGJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Dan Gregers er medlem av styret.Se mere
11. juni 2021Underskudd på DKK 1.906 JDG 2019 Holding ApSJDG 2019 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Dan Gregers er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2021Underskudd på DKK 2,1 mio.Urban Camper Copenhagen ApSUrban Camper Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Dan Gregers er medlem av styret.Se mere
4. mars 2021AdresseendringBGJ ApSBGJ ApS flytter til ny adresse i Borup. Jørgen Dan Gregers er medlem av styret.Se mere
15. august 2020Overskudd på DKK 58.270 BGJ ApSBGJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Dan Gregers er medlem av styret.Se mere
24. april 2020Underskudd på DKK 5.105 JDG 2019 Holding ApSJDG 2019 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. april 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Dan Gregers er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2020Underskudd på DKK 1,0 mio.Urban Camper Copenhagen ApSUrban Camper Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Dan Gregers er medlem av styret.Se mere
1. august 2019Sven Martin Christopher Alm forlater styretUrban Camper Copenhagen ApSSven Martin Christopher Alm forlater styret for Urban Camper Copenhagen ApS etter en periode på 3 måneder. Jørgen Dan Gregers er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mai 2019AdresseendringUrban Camper Copenhagen ApSUrban Camper Copenhagen ApS flytter fra København K til København NV. Jørgen Dan Gregers er medlem av styret.Se mere
14. mai 2019Jørgen Dan Gregers blir med i styretUrban Camper Copenhagen ApSJørgen Dan Gregers blir med i styret for Urban Camper Copenhagen ApS.Se mere