KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 10. juli 1998 til 31. desember 1998. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. stiftes i bransjen fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl. Jørgen Hougaard Bach er medlem av styret.