KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Karl Aage Jensen er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Karl Aage Jensen er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Karl Aage Jensen er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 10. juli 1998 til 31. desember 1998. Karl Aage Jensen er medlem av styret.
KJELLERUPEGNENS GROVFODERFORSYNING A.M.B.A. stiftes i bransjen fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl. Karl Aage Jensen er medlem av styret.