26. juniJørgen Jantzen Pedersen forlater styretGEO-FRØ ApSJørgen Jantzen Pedersen forlater styret for GEO-FRØ ApS etter en periode på 10 år.Se mere
25. oktober 2023Underskudd på DKK 13.463 GEO-FRØ ApSGEO-FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2023Underskudd på DKK 5.277 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2022Endring i eierkretsenGEO-FRØ ApSUlrik Kejser Nyvold øker sitt reelle eierskap av GEO-FRØ ApS. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem av styret.Se mere
25. november 2022Hans Christian Eberhard Groth Teisen blir med i styretSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSHans Christian Eberhard Groth Teisen erstatter Anders Jørgen Nielsen i styret for SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS etter en periode på 4 år. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2022Underskudd på DKK 88.060 GEO-FRØ ApSGEO-FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem av styret.Se mere
27. september 2022Underskudd på DKK 6.628 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2021Overskudd på DKK 150.924 GEO-FRØ ApSGEO-FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2021Underskudd på DKK 6.180 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2020Overskudd på DKK 179.064 GEO-FRØ ApSGEO-FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. september 2020Underskudd på DKK 8.996 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2019Underskudd på DKK 8.892 GEO-FRØ ApSGEO-FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. september 2019Underskudd på DKK 130.589 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2018Underskudd på DKK 35.208 GEO-FRØ ApSGEO-FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem av styret.Se mere
21. september 2018Underskudd på DKK 841.751 SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2018AdresseendringGEO-FRØ ApSGEO-FRØ ApS flytter fra Slangerup til Gørløse. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2018Anders Jørgen Nielsen blir med i styretSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSAnders Jørgen Nielsen blir med i styret for SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Svend Carsten Johnsen Christensen forlater styretSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSvend Carsten Johnsen Christensen forlater styret for SKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS etter en periode på 9 måneder. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2017Underskudd på DKK 102.361 GEO-FRØ ApSGEO-FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem av styret.Se mere
12. september 2017AdresseendringSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApSSKOVDYRKERNE FYN - PRODUKTION ApS flytter til ny adresse i Vissenbjerg. Jørgen Jantzen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere