18. mars 1998Jørgen Juncher Jensen forlater styretSKIBSTEKNISK SELSKABS FONDJørgen Juncher Jensen forlater styret for SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND etter en periode på 4 år.Se mere
11. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortSKIBSTEKNISK SELSKABS FONDSKIBSTEKNISK SELSKABS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jørgen Juncher Jensen er medlem av styret.Se mere
18. april 1996Regnskap for 1995 offentligjortSKIBSTEKNISK SELSKABS FONDSKIBSTEKNISK SELSKABS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jørgen Juncher Jensen er medlem av styret.Se mere
2. mai 1995Flere forlater styretSKIBSTEKNISK SELSKABS FOND2 medlemmer forlater styret for SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND. Jørgen Juncher Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mars 1994Jørgen Juncher Jensen blir med i styretSKIBSTEKNISK SELSKABS FONDJørgen Juncher Jensen blir med i styret for SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND.Se mere
18. mars 1994Ny status NORMALSKIBSTEKNISK SELSKABS FONDTidligere status: Ukjent. Jørgen Juncher Jensen er medlem av styret.Se mere