18. mars 1998Rene Zorn forlater styretSKIBSTEKNISK SELSKABS FONDRene Zorn forlater styret for SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND etter en periode på 4 år.Se mere
11. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortSKIBSTEKNISK SELSKABS FONDSKIBSTEKNISK SELSKABS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Rene Zorn er medlem av styret.Se mere
18. april 1996Regnskap for 1995 offentligjortSKIBSTEKNISK SELSKABS FONDSKIBSTEKNISK SELSKABS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Rene Zorn er medlem av styret.Se mere
2. mai 1995Flere forlater styretSKIBSTEKNISK SELSKABS FOND2 medlemmer forlater styret for SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND. Rene Zorn er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juni 1994Rene Zorn forlater styretDANSK HYDRAULISK MEDARBEJDERINVEST A/SRene Zorn forlater styret for DANSK HYDRAULISK MEDARBEJDERINVEST A/S etter en periode på 4 år.Se mere
18. mars 1994Rene Zorn blir med i styretSKIBSTEKNISK SELSKABS FONDRene Zorn blir med i styret for SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND.Se mere
18. mars 1994Ny status NORMALSKIBSTEKNISK SELSKABS FONDTidligere status: Ukjent. Rene Zorn er medlem av styret.Se mere
30. januar 1991Nytt navn: DANSK HYDRAULISK MEDARBEJDERINVEST A/SA/S PSE NR. 4013A/S PSE NR. 4013 skifter navn til DANSK HYDRAULISK MEDARBEJDERINVEST A/S. Rene Zorn er medlem av styret.Se mere
29. januar 1991Flere forlater styretA/S PSE NR. 40133 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 4013. Rene Zorn er fortsatt styremedlem.Se mere
29. januar 1991Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 4013Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 4013 etter en periode på 5 måneder. Rene Zorn er medlem av styret.Se mere
1. september 1990StiftelseA/S PSE NR. 4013A/S PSE NR. 4013 stiftes i 1990. Rene Zorn er medlem av styret.Se mere