6. juniOverskudd på DKK 159.784 Autoskadecenter Holbæk ApSAutoskadecenter Holbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2023Overskudd på DKK 168.255 Autoskadecenter Holbæk ApSAutoskadecenter Holbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Overskudd på DKK 6.888 Autoskadecenter Holbæk ApSAutoskadecenter Holbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2021Overskudd på DKK 6.710 Autoskadecenter Holbæk ApSAutoskadecenter Holbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2020Underskudd på DKK 29.496 Autoskadecenter Holbæk ApSAutoskadecenter Holbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2019Underskudd på DKK 91.114 Autoskadecenter Holbæk ApSAutoskadecenter Holbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2018StiftelseAutoskadecenter Holbæk ApSAutoskadecenter Holbæk ApS stiftes i bransjen autoreparationsværksteder mv. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 1992Jørgen Skovning Sørensen forlater ledelsenKARROSSERI- & SOLTAGSCENTRET ApSJørgen Skovning Sørensen forlater ledelsen for KARROSSERI- & SOLTAGSCENTRET ApS etter en periode på 3 år.Se mere
21. november 1991Klaus Ole Andersen forlater ledelsenKARROSSERI- & SOLTAGSCENTRET ApSKlaus Ole Andersen forlater ledelsen for KARROSSERI- & SOLTAGSCENTRET ApS etter en periode på 2 år. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 1990Nytt navn: KARROSSERI- & SOLTAGSCENTRET ApSApS KBUS 38 NR. 1285ApS KBUS 38 NR. 1285 skifter navn til KARROSSERI- & SOLTAGSCENTRET ApS. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 1990Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 38 NR. 1285Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 38 NR. 1285 etter en periode på 11 måneder. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 1990StiftelseApS KBUS 38 NR. 1285ApS KBUS 38 NR. 1285 stiftes i bransjen undervisning i øvrigt. Jørgen Skovning Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere