31. maiOverskudd på DKK 1.347 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2023Underskudd på DKK 95 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 318 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2021Overskudd på DKK 567 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2020Overskudd på DKK 33 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2019Overskudd på DKK 672 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2018Overskudd på DKK 32 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2017Underskudd på DKK 1.011 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2016Overskudd på DKK 169 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2015Overskudd på DKK 5.559 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2014Overskudd på DKK 9.208 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2014Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSTidligere bransje: Bogføring og revision: skatterådgivning. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2013Overskudd på DKK 15.110 LLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Bogføring og revision: skatterådgivningLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSTidligere bransje: Revisions- og bogføringsvirksomhed. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApSLLN INVEST, NYKØBING SJ. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Laila Lund Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere