12. januar 2011Jørgen Tony Hansen forlater ledelsenBYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApSJørgen Tony Hansen forlater ledelsen for BYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
25. juni 2009Ny status UNDER KONKURSBYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApSTidligere status: Normal. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2008Regnskap for 2007 offentligjortBYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApSBYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2008AdresseendringBYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApSBYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApS flytter fra Augustenborg til Haderslev. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2008Mogens Rasmussen forlater ledelsenBYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApSMogens Rasmussen forlater ledelsen for BYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApS etter en periode på 2 år. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2008Nytt navn: BYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApSÅBENRÅVEJ 57 ApSÅBENRÅVEJ 57 ApS skifter navn til BYGGEFIRMAET AF 11. APRIL 2006 ApS. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomÅBENRÅVEJ 57 ApSTidligere bransje: Køb og salg af fast ejendom for egen regning. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2007Ny bransje: Køb og salg af fast ejendom for egen regningÅBENRÅVEJ 57 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortÅBENRÅVEJ 57 ApSÅBENRÅVEJ 57 ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. april 2006 til 31. desember 2006. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2006StiftelseÅBENRÅVEJ 57 ApSÅBENRÅVEJ 57 ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juli 1991Jørgen Tony Hansen forlater styretSØNDERBORG ERHVERVSCENTER ApSJørgen Tony Hansen forlater styret for SØNDERBORG ERHVERVSCENTER ApS etter en periode på 5 år.Se mere
8. januar 1991Jørgen Tony Hansen forlater ledelsenARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApSJørgen Tony Hansen forlater ledelsen for ARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
17. desember 1990Jørgen Tony Hansen forlater ledelsenFUTURA VÆRFTINDUSTRI ApSJørgen Tony Hansen forlater ledelsen for FUTURA VÆRFTINDUSTRI ApS etter en periode på 10 år.Se mere
2. juli 1990StiftelseARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApS stiftes i bransjen arkitektvirksomhed. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 1988Jørgen Tony Hansen forlater ledelsenSØNDERBORG ERHVERVSCENTER ApSJørgen Tony Hansen forlater ledelsen for SØNDERBORG ERHVERVSCENTER ApS etter en periode på 2 år.Se mere
14. mai 1987Nytt navn: SØNDERBORG ERHVERVSCENTER ApSApS SPKR NR. 1631ApS SPKR NR. 1631 skifter navn til SØNDERBORG ERHVERVSCENTER ApS. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1986StiftelseApS SPKR NR. 1631ApS SPKR NR. 1631 stiftes i bransjen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1981StiftelseFUTURA VÆRFTINDUSTRI ApSFUTURA VÆRFTINDUSTRI ApS stiftes i 1981. Jørgen Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere