15. februar 2009Morten Tony Hansen forlater ledelsenGAZEBO BYG 2005 ApSMorten Tony Hansen forlater ledelsen for GAZEBO BYG 2005 ApS etter en periode på 19 år.Se mere
15. desember 2008Nytt navn: GAZEBO BYG 2005 ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS skifter navn til GAZEBO BYG 2005 ApS. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 1999Nytt navn: ARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApSGAZEBO ApSGAZEBO ApS skifter navn til ARKITEKT-BUREAUET SØNDERBORG ApS. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortGAZEBO ApSGAZEBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 1998Nytt navn: GAZEBO ApSARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApS skifter navn til GAZEBO ApS. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 1991Jørgen Tony Hansen forlater ledelsenARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApSJørgen Tony Hansen forlater ledelsen for ARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApS etter en periode på 6 måneder. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 1990StiftelseARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApSARKITEKTBUREAUET SØNDERBORG ApS stiftes i bransjen arkitektvirksomhed. Morten Tony Hansen er medlem af ledelsen.Se mere