8. juliOverskudd på DKK 0 Manpower Danmark ApSManpower Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Winther eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. marsOverskudd på DKK 168 PRESTO ApSPRESTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Jørgen Winther er medlem af ledelsen.Se mere
14. marsOverskudd på DKK 8.182 PARTA HANDELSANPARTSSELSKABPARTA HANDELSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Jørgen Winther er medlem af ledelsen.Se mere
13. marsOverskudd på DKK 0 Multi Food ApSMulti Food ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jørgen Winther er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 159.271 ADCO ApSADCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jørgen Winther er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 0 Manpower Danmark ApSManpower Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Winther eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 247 PRESTO ApSPRESTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Jørgen Winther er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 10.609 PARTA HANDELSANPARTSSELSKABPARTA HANDELSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Jørgen Winther er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 0 Multi Food ApSMulti Food ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jørgen Winther er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. desember 2022Overskudd på DKK 308.869 ADCO ApSADCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jørgen Winther er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2022AdresseendringManpower Danmark ApSManpower Danmark ApS flytter fra Kastrup til Albertslund. Jørgen Winther eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. juni 2022Shahid Mahmood blir med i ledelsenManpower Danmark ApSShahid Mahmood blir med i ledelsen for Manpower Danmark ApS. Jørgen Winther eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. juni 2022Endring i eierkretsenManpower Danmark ApSJørgen Winther registrert som reell eier av Manpower Danmark ApS.Se mere
1. mars 2022Overskudd på DKK 0 Multi Food ApSMulti Food ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jørgen Winther er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. februar 2022Underskudd på DKK 363 PRESTO ApSPRESTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Jørgen Winther er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2022Overskudd på DKK 10.172 PARTA HANDELSANPARTSSELSKABPARTA HANDELSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Jørgen Winther er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2021Overskudd på DKK 148.021 ADCO ApSADCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jørgen Winther er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabMulti Food ApSMulti Food IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Multi Food ApS. Jørgen Winther er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. februar 2021Overskudd på DKK 0 Multi Food IVSMulti Food IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Jørgen Winther er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 306 PRESTO ApSPRESTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Jørgen Winther er medlem af ledelsen.Se mere