1. augustAdresseendringDEBER VENTILATION ApSDEBER VENTILATION ApS flytter til ny adresse i Fredericia. Kasper Fromberg Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
2. januarOverskudd på DKK 1,2 mio.Kiehn Invest ApSKiehn Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Kasper Fromberg Kiehn er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. desember 2023Overskudd på DKK 2,1 mio.DEBER VENTILATION ApSDEBER VENTILATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Kasper Fromberg Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
29. desember 2023Kasper Fromberg Kiehn blir med i styretDEBER VENTILATION ApSKasper Fromberg Kiehn blir med i styret for DEBER VENTILATION ApS.Se mere
30. desember 2022Underskudd på DKK 4.013 Kiehn Invest ApSKiehn Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kasper Fromberg Kiehn er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. desember 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.DEBER VENTILATION ApSDEBER VENTILATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kasper Fromberg Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
14. desember 2022AdresseendringKiehn Invest ApSKiehn Invest ApS flytter fra Middelfart til Vejle Øst. Kasper Fromberg Kiehn er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. desember 2021Underskudd på DKK 5.264 Kiehn Invest ApSKiehn Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 30. juni. Kasper Fromberg Kiehn er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. oktober 2021Overskudd på DKK 637.917 DEBER VENTILATION ApSDEBER VENTILATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kasper Fromberg Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
12. oktober 2021Kurt Eli Pedersen blir med i styretDEBER VENTILATION ApSKurt Eli Pedersen blir med i styret for DEBER VENTILATION ApS. Kasper Fromberg Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
22. desember 2020Underskudd på DKK 616.226 DEBER VENTILATION ApSDEBER VENTILATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kasper Fromberg Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
30. november 2020Søs Friis Pedersen blir med i styretDEBER VENTILATION ApSSøs Friis Pedersen erstatter Jette Posch i styret for DEBER VENTILATION ApS etter en periode på 1 år. Kasper Fromberg Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
13. november 2020Stig Andresen forlater styretDEBER VENTILATION ApSStig Andresen forlater styret for DEBER VENTILATION ApS etter en periode på 9 år. Kasper Fromberg Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
20. juni 2020Endring i eierkretsenDEBER VENTILATION ApSTom Gram Pedersen reduserer sitt reelle eierskap av DEBER VENTILATION ApS. Kasper Fromberg Kiehn eier fortsat 20% av virksomheten.Se mere
8. juni 2020Endring i eierkretsenDEBER VENTILATION ApSKasper Fromberg Kiehn registrert som reell eier av DEBER VENTILATION ApS.Se mere
1. juni 2020StiftelseKiehn Invest ApSKiehn Invest ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Kasper Fromberg Kiehn er adm. direktør i virksomheten.Se mere