1. augustAdresseendringDEBER VENTILATION ApSDEBER VENTILATION ApS flytter til ny adresse i Fredericia. Maj Kicki Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
2. januarOverskudd på DKK 1,2 mio.Kiehn Invest ApSKiehn Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Maj Kicki Kiehn eier 50% av virksomheten.Se mere
30. desember 2023Overskudd på DKK 2,1 mio.DEBER VENTILATION ApSDEBER VENTILATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Maj Kicki Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
29. desember 2023Erstatning i styretDEBER VENTILATION ApS4 endringer i styret for DEBER VENTILATION ApS. Maj Kicki Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
30. desember 2022Underskudd på DKK 4.013 Kiehn Invest ApSKiehn Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Maj Kicki Kiehn eier 50% av virksomheten.Se mere
30. desember 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.DEBER VENTILATION ApSDEBER VENTILATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Maj Kicki Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
14. desember 2022AdresseendringKiehn Invest ApSKiehn Invest ApS flytter fra Middelfart til Vejle Øst. Maj Kicki Kiehn eier 50% av virksomheten.Se mere
14. desember 2021Underskudd på DKK 5.264 Kiehn Invest ApSKiehn Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 30. juni. Maj Kicki Kiehn eier 50% av virksomheten.Se mere
18. oktober 2021Overskudd på DKK 637.917 DEBER VENTILATION ApSDEBER VENTILATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Maj Kicki Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
12. oktober 2021Kurt Eli Pedersen blir med i styretDEBER VENTILATION ApSKurt Eli Pedersen blir med i styret for DEBER VENTILATION ApS. Maj Kicki Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
22. desember 2020Underskudd på DKK 616.226 DEBER VENTILATION ApSDEBER VENTILATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Maj Kicki Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
30. november 2020Søs Friis Pedersen blir med i styretDEBER VENTILATION ApSSøs Friis Pedersen erstatter Jette Posch i styret for DEBER VENTILATION ApS etter en periode på 1 år. Maj Kicki Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
13. november 2020Stig Andresen forlater styretDEBER VENTILATION ApSStig Andresen forlater styret for DEBER VENTILATION ApS etter en periode på 9 år. Maj Kicki Kiehn eier 20% av virksomheten.Se mere
20. juni 2020Endring i eierkretsenDEBER VENTILATION ApSTom Gram Pedersen reduserer sitt reelle eierskap av DEBER VENTILATION ApS. Maj Kicki Kiehn eier fortsat 20% av virksomheten.Se mere
8. juni 2020Endring i eierkretsenDEBER VENTILATION ApSMaj Kicki Kiehn registrert som reell eier av DEBER VENTILATION ApS.Se mere
1. juni 2020StiftelseKiehn Invest ApSKiehn Invest ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Maj Kicki Kiehn eier 50% av virksomheten.Se mere