24. september 2020Endring i eierkretsenSKOVBY & KJÆR ApSKasper Kjær Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av SKOVBY & KJÆR ApS.Se mere
3. mars 2020Hans-Christian Skovby Jørgensen slutter som adm. direktørSKOVBY & KJÆR ApSHans-Christian Skovby Jørgensen slutter som adm. direktør i SKOVBY & KJÆR ApS. Kasper Kjær Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
3. mars 2020Kasper Kjær Jensen forlater styretSKOVBY & KJÆR ApSKasper Kjær Jensen forlater styret for SKOVBY & KJÆR ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
3. mars 2020Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONSKOVBY & KJÆR ApSTidligere status: Normal. Kasper Kjær Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
22. januar 2020Underskudd på DKK 2.000 SKOVBY & KJÆR ApSSKOVBY & KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. april 2018 til 21. april 2019. Kasper Kjær Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. januar 2020Ny selskapsform AnpartsselskabSKOVBY & KJÆR ApSSKOVBY & KJÆR IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til SKOVBY & KJÆR ApS. Kasper Kjær Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. januar 2020Ny status NORMALSKOVBY & KJÆR ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Kasper Kjær Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
20. november 2019Kasper Kjær Jensen blir med i styretSKOVBY & KJÆR IVSKasper Kjær Jensen blir med i styret for SKOVBY & KJÆR IVS.Se mere
20. november 2019Hans-Christian Skovby Jørgensen blir adm. direktørSKOVBY & KJÆR IVSHans-Christian Skovby Jørgensen blir adm. direktør i SKOVBY & KJÆR IVS. Kasper Kjær Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
29. oktober 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSKOVBY & KJÆR IVSTidligere status: Normal. Kasper Kjær Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. oktober 2018Overskudd på DKK 7.850 SKOVBY & KJÆR IVSSKOVBY & KJÆR IVS offentliggjør regnskap for perioden 22. april 2017 til 21. april. Kasper Kjær Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
22. april 2017StiftelseSKOVBY & KJÆR IVSSKOVBY & KJÆR IVS stiftes i bransjen juridisk bistand. Kasper Kjær Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere