27. april 1995Keith Joseph Johnson forlater styretBURLINGTON AIR EXPRESS A/SKeith Joseph Johnson forlater styret for BURLINGTON AIR EXPRESS A/S etter en periode på 1 år.Se mere
15. juni 1994Nytt navn: BURLINGTON AIR EXPRESS A/SA/S PSE 10 NR. 1972A/S PSE 10 NR. 1972 skifter navn til BURLINGTON AIR EXPRESS A/S. Keith Joseph Johnson er medlem av styret.Se mere
14. juni 1994Flere forlater styretA/S PSE 10 NR. 19723 medlemmer forlater styret for A/S PSE 10 NR. 1972. Keith Joseph Johnson er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juni 1994Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 10 NR. 1972Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 10 NR. 1972 etter en periode på 4 måneder. Keith Joseph Johnson er medlem av styret.Se mere
1. februar 1994StiftelseA/S PSE 10 NR. 1972A/S PSE 10 NR. 1972 stiftes i bransjen speditørvirksomhed. Keith Joseph Johnson er medlem av styret.Se mere