11. september 1996Gary Robert Rogliano blir ny styrelederBURLINGTON AIR EXPRESS A/SGary Robert Rogliano erstatter Robert Arovas som styreleder hos BURLINGTON AIR EXPRESS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
6. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortBURLINGTON AIR EXPRESS A/SBURLINGTON AIR EXPRESS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Robert Arovas er styreleder.Se mere
27. april 1995Flere forlater styretBURLINGTON AIR EXPRESS A/S3 medlemmer forlater styret for BURLINGTON AIR EXPRESS A/S. Robert Arovas er fortsatt styreleder.Se mere
27. april 1995Kirsten Wissing forlater ledelsenBURLINGTON AIR EXPRESS A/SKirsten Wissing forlater ledelsen for BURLINGTON AIR EXPRESS A/S etter en periode på 1 år. Robert Arovas er styreleder.Se mere
15. juni 1994Nytt navn: BURLINGTON AIR EXPRESS A/SA/S PSE 10 NR. 1972A/S PSE 10 NR. 1972 skifter navn til BURLINGTON AIR EXPRESS A/S. Robert Arovas er styreleder.Se mere
14. juni 1994Flere forlater styretA/S PSE 10 NR. 19723 medlemmer forlater styret for A/S PSE 10 NR. 1972. Robert Arovas er fortsatt styreleder.Se mere
14. juni 1994Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 10 NR. 1972Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 10 NR. 1972 etter en periode på 4 måneder. Robert Arovas er styreleder.Se mere
1. februar 1994StiftelseA/S PSE 10 NR. 1972A/S PSE 10 NR. 1972 stiftes i bransjen speditørvirksomhed. Robert Arovas er styreleder.Se mere