25. marsOverskudd på DKK 198.151 IGV EJENDOM ApSIGV EJENDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 2,1 mio.INGENIØRGRUPPEN A/SINGENIØRGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Dall Refsing er styreleder.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 525.301 K. D. Refsing Holding ApSK. D. Refsing Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Overskudd på DKK 535.888 K. D. Refsing Holding ApSK. D. Refsing Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023 · Erhvervplus.dkOverskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Varde tjente flere penge i seneste regnskabSelskabet ledes af direktør Kim Dall Refsing. Les artikkel
29. mars 2023Overskudd på DKK 554.208 IGV EJENDOM ApSIGV EJENDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023Overskudd på DKK 2,7 mio.INGENIØRGRUPPEN A/SINGENIØRGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Dall Refsing er styreleder.Se mere
25. mai 2022Overskudd på DKK 152.971 K. D. Refsing Holding ApSK. D. Refsing Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 122.211 IGV EJENDOM ApSIGV EJENDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 4,4 mio.INGENIØRGRUPPEN A/SINGENIØRGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kim Dall Refsing er styreleder.Se mere
28. april 2022Mads Møller Lauritsen blir med i styretINGENIØRGRUPPEN A/SMads Møller Lauritsen erstatter Hans Peder Kristensen i styret for INGENIØRGRUPPEN A/S etter en periode på 2 år. Kim Dall Refsing er fortsatt styreleder.Se mere
28. april 2022Erstatning i styretIGV EJENDOM ApS3 endringer i styret for IGV EJENDOM ApS. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2022Lasse Bæk Olesen blir med i ledelsenINGENIØRGRUPPEN A/SLasse Bæk Olesen erstatter Hans Peder Kristensen i ledelsen for INGENIØRGRUPPEN A/S etter en periode på 2 år. Kim Dall Refsing er styreleder.Se mere
14. juni 2021Overskudd på DKK 381.566 K. D. Refsing Holding ApSK. D. Refsing Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2021Overskudd på DKK 331.991 IGV EJENDOM ApSIGV EJENDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.INGENIØRGRUPPEN A/SINGENIØRGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kim Dall Refsing er styreleder.Se mere
30. juni 2020Frank Evald forlater styretIGV EJENDOM ApSFrank Evald forlater styret for IGV EJENDOM ApS etter en periode på 6 år. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2020Kim Dall Refsing blir med i styretINGENIØRGRUPPEN A/SKim Dall Refsing blir med i styret for INGENIØRGRUPPEN A/S.Se mere
30. juni 2020Hans Peder Kristensen blir med i ledelsenINGENIØRGRUPPEN A/SHans Peder Kristensen erstatter Frank Evald i ledelsen for INGENIØRGRUPPEN A/S etter en periode på 3 måneder. Kim Dall Refsing er styreleder.Se mere
27. mai 2020Overskudd på DKK 368.657 K. D. Refsing Holding ApSK. D. Refsing Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kim Dall Refsing er medlem af ledelsen.Se mere