25. mars · folkebladetlemvig.dkIkke så højt som sidst: Indtjeningen gik ned hos Lasse B. Olesen Holding ApS i HolstebroLasse B. Olesen Holding ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2023 til 31 december 2023. Les artikkel
25. marsOverskudd på DKK 198.151 IGV EJENDOM ApSIGV EJENDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Bæk Olesen er styreleder.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 506.167 Lasse B. Olesen Holding ApSLasse B. Olesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Bæk Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 2,1 mio.INGENIØRGRUPPEN A/SINGENIØRGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Bæk Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2023Overskudd på DKK 509.331 Lasse B. Olesen Holding ApSLasse B. Olesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Bæk Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023 · Erhvervplus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Varde-firmaet Ingeniørgruppen A/SFirmaet ledes af direktør Lasse Bæk Olesen. Les artikkel
29. mars 2023 · Erhvervplus.dkOverskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Varde tjente flere penge i seneste regnskabLorenzen Holding ApS,Lasse B. Olesen Holding ApS,Nicki A. Les artikkel
29. mars 2023Overskudd på DKK 554.208 IGV EJENDOM ApSIGV EJENDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Bæk Olesen er styreleder.Se mere
29. mars 2023Overskudd på DKK 2,7 mio.INGENIØRGRUPPEN A/SINGENIØRGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Bæk Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 126.349 Lasse B. Olesen Holding ApSLasse B. Olesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Bæk Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022 · Dagbladet LicitationenÆndringer i direktioner og bestyrelser - uge 18Ingeniørgruppen A/S Lasse Bæk Olesen er indtrådt i direktionen hos Ingeniørgruppen A/S i stedet for Hans Peder Kristensen. Les artikkel
2. mai 2022Overskudd på DKK 122.211 IGV EJENDOM ApSIGV EJENDOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Bæk Olesen er styreleder.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 4,4 mio.INGENIØRGRUPPEN A/SINGENIØRGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Bæk Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2022Mads Møller Lauritsen blir med i styretINGENIØRGRUPPEN A/SMads Møller Lauritsen erstatter Hans Peder Kristensen i styret for INGENIØRGRUPPEN A/S etter en periode på 2 år. Lasse Bæk Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2022Lasse Bæk Olesen blir med i styretIGV EJENDOM ApSLasse Bæk Olesen blir med i styret for IGV EJENDOM ApS.Se mere
28. april 2022Lasse Bæk Olesen blir med i ledelsenINGENIØRGRUPPEN A/SLasse Bæk Olesen erstatter Hans Peder Kristensen i ledelsen for INGENIØRGRUPPEN A/S etter en periode på 2 år.Se mere
25. juni 2021Underskudd på DKK 38.802 Lasse B. Olesen Holding ApSLasse B. Olesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. desember 2019 til 31. desember 2020. Lasse Bæk Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.INGENIØRGRUPPEN A/SINGENIØRGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Bæk Olesen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2020Erstatning i styretINGENIØRGRUPPEN A/S3 endringer i styret for INGENIØRGRUPPEN A/S. Lasse Bæk Olesen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2020Hans Peder Kristensen blir med i ledelsenINGENIØRGRUPPEN A/SHans Peder Kristensen erstatter Frank Evald i ledelsen for INGENIØRGRUPPEN A/S etter en periode på 3 måneder. Lasse Bæk Olesen er medlem av styret.Se mere