4. oktober 2023Overskudd på DKK 300.170 K. N. HOLDING SLAGELSE ApSK. N. HOLDING SLAGELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.ARKITEKTFIRMAET HS A/SARKITEKTFIRMAET HS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. februar 2023Kim Kokborg Nielsen forlater styretARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSKim Kokborg Nielsen forlater styret for ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
3. oktober 2022Overskudd på DKK 42.025 ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.ARKITEKTFIRMAET HS A/SARKITEKTFIRMAET HS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2022Overskudd på DKK 412.651 K. N. HOLDING SLAGELSE ApSK. N. HOLDING SLAGELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2022Kim Kokborg Nielsen forlater styretBYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/SKim Kokborg Nielsen forlater styret for BYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/S etter en periode på 14 år.Se mere
1. oktober 2021Overskudd på DKK 4,0 mio.ARKITEKTFIRMAET HS A/SARKITEKTFIRMAET HS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2021Overskudd på DKK 880.272 K. N. HOLDING SLAGELSE ApSK. N. HOLDING SLAGELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Underskudd på DKK 46.320 ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2021Underskudd på DKK 156.761 BYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/SBYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. mars 2021Martin Wentzer forlater styretARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSMartin Wentzer forlater styret for ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS etter en periode på 6 måneder. Kim Kokborg Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 2021Martin Wentzer forlater styretBYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/SMartin Wentzer forlater styret for BYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/S etter en periode på 6 måneder. Kim Kokborg Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 2021Martin Wentzer forlater styretARKITEKTFIRMAET HS A/SMartin Wentzer forlater styret for ARKITEKTFIRMAET HS A/S etter en periode på 6 måneder. Kim Kokborg Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.K. N. HOLDING SLAGELSE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Kim Kokborg Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2020AdresseendringARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS flytter til ny adresse i Køge. Kim Kokborg Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2020Underskudd på DKK 49.158 BYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/SBYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2020Overskudd på DKK 227.735 ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2020Overskudd på DKK 2,9 mio.ARKITEKTFIRMAET HS A/SARKITEKTFIRMAET HS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem av styret.Se mere
26. september 2020Overskudd på DKK 635.179 K. N. HOLDING SLAGELSE ApSK. N. HOLDING SLAGELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kim Kokborg Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere