5. oktober 2023Overskudd på DKK 299.488 LEIF T. SKAANING HOLDING ApSLEIF T. SKAANING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.ARKITEKTFIRMAET HS A/SARKITEKTFIRMAET HS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem av styret.Se mere
6. februar 2023Leif Torben Skaaning forlater styretARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSLeif Torben Skaaning forlater styret for ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
3. oktober 2022Overskudd på DKK 414.733 LEIF T. SKAANING HOLDING ApSLEIF T. SKAANING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2022Overskudd på DKK 42.025 ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.ARKITEKTFIRMAET HS A/SARKITEKTFIRMAET HS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem av styret.Se mere
14. september 2022Leif Torben Skaaning forlater styretBYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/SLeif Torben Skaaning forlater styret for BYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/S etter en periode på 16 år.Se mere
1. oktober 2021Overskudd på DKK 4,0 mio.ARKITEKTFIRMAET HS A/SARKITEKTFIRMAET HS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2021Underskudd på DKK 46.320 ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2021Overskudd på DKK 884.244 LEIF T. SKAANING HOLDING ApSLEIF T. SKAANING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Underskudd på DKK 156.761 BYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/SBYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem av styret.Se mere
15. mars 2021Martin Wentzer forlater styretARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSMartin Wentzer forlater styret for ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS etter en periode på 6 måneder. Leif Torben Skaaning er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 2021Martin Wentzer forlater styretBYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/SMartin Wentzer forlater styret for BYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/S etter en periode på 6 måneder. Leif Torben Skaaning er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 2021Martin Wentzer forlater styretARKITEKTFIRMAET HS A/SMartin Wentzer forlater styret for ARKITEKTFIRMAET HS A/S etter en periode på 6 måneder. Leif Torben Skaaning er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LEIF T. SKAANING HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Leif Torben Skaaning er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2020AdresseendringARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS flytter til ny adresse i Køge. Leif Torben Skaaning er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2020Underskudd på DKK 49.158 BYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/SBYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2020Overskudd på DKK 227.735 ARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApSARKITEKTERNE BRUNSGAARD & LAURSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2020Overskudd på DKK 2,9 mio.ARKITEKTFIRMAET HS A/SARKITEKTFIRMAET HS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem av styret.Se mere
26. september 2020Overskudd på DKK 637.182 LEIF T. SKAANING HOLDING ApSLEIF T. SKAANING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Leif Torben Skaaning er medlem af ledelsen.Se mere