7. juniOverskudd på DKK 2,4 mio.VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 766.532 VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 110.933 VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2021AdresseendringVEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS flytter til ny adresse i Vejle. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2020Overskudd på DKK 376.893 VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2019Overskudd på DKK 235.669 VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2018Overskudd på DKK 620.199 VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2017Overskudd på DKK 358.727 VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2016Overskudd på DKK 96.568 VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2015Overskudd på DKK 149.180 VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2014Overskudd på DKK 119.560 VEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2013Regnskap for 2012 offentligjortVEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortVEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. januar 2011 til 31. desember 2011. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2011Ny bransje: TagdækningsvirksomhedVEJLE BYG & MONTAGE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2011StiftelseVEJLE BYG & MONTAGE ApSVEJLE BYG & MONTAGE ApS stiftes i bransjen uoplyst. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2008Ole Larsen blir med i ledelsenBKG INVEST ApS VEJLEOle Larsen erstatter Kim Rindom Mølgaard i ledelsen for BKG INVEST ApS VEJLE etter en periode på 1 år.Se mere
11. desember 2007AdresseendringBKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE flytter fra Vejle til Horsens. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2007Endring i eierkretsenBKG INVEST ApS VEJLEOle Larsen registrert som reell eier av BKG INVEST ApS VEJLE. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2006Nytt navn: BKG INVEST ApS VEJLEEKG INVEST ApSEKG INVEST ApS skifter navn til BKG INVEST ApS VEJLE. Kim Rindom Mølgaard er medlem af ledelsen.Se mere