13. desember 2018Ole Larsen forlater ledelsenBKG INVEST ApS VEJLEOle Larsen forlater ledelsen for BKG INVEST ApS VEJLE etter en periode på 11 år.Se mere
13. desember 2018Endring i eierkretsenBKG INVEST ApS VEJLEOle Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av BKG INVEST ApS VEJLE.Se mere
3. mai 2017Underskudd på DKK 1,1 mio.BKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 429.310 BKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2015Overskudd på DKK 390.539 BKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2014Overskudd på DKK 414.778 BKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortBKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2013Ove Larsen blir med i styretSTÅLTAG A/SOve Larsen erstatter Ole Larsen i styret for STÅLTAG A/S etter en periode på 5 år.Se mere
21. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortBKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSTÅLTAG A/SSTÅLTAG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ole Larsen er medlem av styret.Se mere
27. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortBKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortSTÅLTAG A/SSTÅLTAG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ole Larsen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortBKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSTÅLTAG A/SSTÅLTAG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ole Larsen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortSTÅLTAG A/SSTÅLTAG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ole Larsen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortBKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortBKG INVEST ApS VEJLEBKG INVEST ApS VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 20. november 2006 til 31. desember 2007. Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortSTÅLTAG A/SSTÅLTAG A/S offentliggjør regnskap for perioden 20. november 2006 til 31. desember 2007. Ole Larsen er medlem av styret.Se mere
30. april 2008Ole Larsen blir med i styretSTÅLTAG A/SOle Larsen blir med i styret for STÅLTAG A/S.Se mere
30. april 2008Ny selskapsform AktieselskabSTÅLTAG A/SSTÅLTAG ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til STÅLTAG A/S. Ole Larsen er medlem av styret.Se mere