4. januarOverskudd på DKK 10.950 Tøjeksperten Kim ApSTøjeksperten Kim ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
4. januarOverskudd på DKK 10.950 DALENG HOLDING ApSDALENG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2023Overskudd på DKK 385.161 Tøjeksperten Kim ApSTøjeksperten Kim ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2023Overskudd på DKK 405.966 DALENG HOLDING ApSDALENG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 206.882 DALENG HOLDING ApSDALENG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 206.882 Tøjeksperten Kim ApSTøjeksperten Kim ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2021AdresseendringDALENG HOLDING ApSDALENG HOLDING ApS flytter fra Hørsholm til Ringsted. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2020Underskudd på DKK 161.371 DALENG HOLDING ApSDALENG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2020Underskudd på DKK 161.371 Tøjeksperten Kim ApSTøjeksperten Kim ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2020Nytt navn: Tøjeksperten Kim ApSDIN TØJMAND KIM ApSDIN TØJMAND KIM ApS skifter navn til Tøjeksperten Kim ApS. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2019Overskudd på DKK 230.375 DIN TØJMAND KIM ApSDIN TØJMAND KIM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2019Overskudd på DKK 230.375 DALENG HOLDING ApSDALENG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2018Overskudd på DKK 483.553 DIN TØJMAND KIM ApSDIN TØJMAND KIM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2018Overskudd på DKK 372.258 DALENG HOLDING ApSDALENG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2018Overskudd på DKK 0 DALENG HOLDING ApSDALENG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2018Overskudd på DKK 497.286 DIN TØJMAND KIM ApSDIN TØJMAND KIM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2017Overskudd på DKK 0 DALENG HOLDING ApSDALENG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2017Underskudd på DKK 454.537 DIN TØJMAND KIM ApSDIN TØJMAND KIM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2016AdresseendringDIN TØJMAND KIM ApSDIN TØJMAND KIM ApS flytter fra Hørsholm til Ringsted. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2016Underskudd på DKK 55.070 DIN TØJMAND KIM ApSDIN TØJMAND KIM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Kim Sindrup Daleng er medlem af ledelsen.Se mere