1. august 2011Per Wulff forlater styretKANTOR INVEST A/SPer Wulff forlater styret for KANTOR INVEST A/S etter en periode på 3 år.Se mere
12. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortKANTOR INVEST A/SKANTOR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Per Wulff er styreleder.Se mere
15. juni 2011AdresseendringKANTOR INVEST A/SKANTOR INVEST A/S flytter fra Hørsholm til København K. Per Wulff er styreleder.Se mere
15. juni 2011Nytt navn: KANTOR INVEST A/SBROOKS INVEST A/SBROOKS INVEST A/S skifter navn til KANTOR INVEST A/S. Per Wulff er styreleder.Se mere
14. april 2011Johnny Guldager blir adm. direktørBROOKS INVEST A/SJohnny Guldager blir adm. direktør i BROOKS INVEST A/S. Per Wulff er styreleder.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortBROOKS INVEST A/SBROOKS INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Per Wulff er styreleder.Se mere
30. november 2009AdresseendringBROOKS INVEST A/SBROOKS INVEST A/S flytter til ny adresse i Hørsholm. Per Wulff er styreleder.Se mere
24. august 2009Regnskap for 2008 offentligjortBROOKS INVEST A/SBROOKS INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 28. september 2007 til 31. desember 2008. Per Wulff er styreleder.Se mere
15. august 2008Per Wulff blir med i styretBROOKS INVEST A/SPer Wulff blir med i styret for BROOKS INVEST A/S.Se mere
2. mai 2005Per Wulff forlater styretA1 ARKITEKTER ApSPer Wulff forlater styret for A1 ARKITEKTER ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. april 2005Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGA1 ARKITEKTER ApSTidligere status: Normal. Per Wulff er styreleder.Se mere
25. juni 2003AdresseendringA1 ARKITEKTER ApSA1 ARKITEKTER ApS flytter til ny adresse i Hørsholm. Per Wulff er styreleder.Se mere
1. juni 2003Per Wulff blir med i styretA1 ARKITEKTER ApSPer Wulff blir med i styret for A1 ARKITEKTER ApS.Se mere