2. januar 2001Kjeld Bøndergaard Andersen forlater styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSKjeld Bøndergaard Andersen forlater styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS etter en periode på 7 år.Se mere
4. september 2000Regnskap for 2000 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Kjeld Bøndergaard Andersen er styreleder.Se mere
21. juni 1999Regnskap for 1999 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Kjeld Bøndergaard Andersen er styreleder.Se mere
26. juni 1998Regnskap for 1998 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Kjeld Bøndergaard Andersen er styreleder.Se mere
1. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Kjeld Bøndergaard Andersen er styreleder.Se mere
9. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Kjeld Bøndergaard Andersen er styreleder.Se mere
28. juni 1994StiftelseALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS stiftes i bransjen alment praktiserende læger. Kjeld Bøndergaard Andersen er styreleder.Se mere