3. september 2021Klaus Sandholt Nielsen forlater styretDANPLANEX A/SKlaus Sandholt Nielsen forlater styret for DANPLANEX A/S etter en periode på 4 år.Se mere
25. august 2021Endring i eierkretsenDANPLANEX A/S3 nye personer registrert som reelle eier av DANPLANEX A/S. Klaus Sandholt Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. september 2020Overskudd på DKK 2,3 mio.DANPLANEX A/SDANPLANEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Klaus Sandholt Nielsen er medlem av styret.Se mere
10. september 2020Nye navn i styretDANPLANEX A/S3 nye medlemmer blir med i styret for DANPLANEX A/S. Klaus Sandholt Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. september 2019Overskudd på DKK 1,7 mio.DANPLANEX A/SDANPLANEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Klaus Sandholt Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2018Overskudd på DKK 1,2 mio.DANPLANEX A/SDANPLANEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Klaus Sandholt Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. september 2018Preben Lang Nielsen forlater styretDANPLANEX A/SPreben Lang Nielsen forlater styret for DANPLANEX A/S etter en periode på 12 måneder. Klaus Sandholt Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. september 2017Overskudd på DKK 562.318 DANPLANEX A/SDANPLANEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Klaus Sandholt Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. september 2017Klaus Sandholt Nielsen blir med i styretDANPLANEX A/SKlaus Sandholt Nielsen blir med i styret for DANPLANEX A/S.Se mere