4. juniThomas Cardel blir med i ledelsenJY1 ApSThomas Cardel erstatter Preben Lang Nielsen i ledelsen for JY1 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
31. maiUnderskudd på DKK 1,1 mio.Preben Lang Nielsen Holding ApSPreben Lang Nielsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Preben Lang Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiEndring i eierkretsenPreben Lang Nielsen Holding ApSPreben Lang Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Preben Lang Nielsen Holding ApS.Se mere
28. februar · erhvervplus.dkDet våde vejr sender planteskole i knæ - plan B gør, at man alligevel fortsætterPreben Nielsen (tv.) og John Olesen vil forsøge at finde nye tiltag for deres planteskole efter konkursbegæringen. Les artikkel
23. februarPreben Lang Nielsen forlater ledelsenAkkerup Planteskole ApSPreben Lang Nielsen forlater ledelsen for Akkerup Planteskole ApS etter en periode på 3 år.Se mere
23. februarNy status UNDER KONKURSAkkerup Planteskole ApSTidligere status: Normal. Preben Lang Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
28. august 2023ProduktionsgartnerAkkerup Planteskole ApS · AssensAkkerup Planteskole ApS søger ny medarbejder i Assens på fuld tid. Kontaktperson: PREBEN NIELSEN, direktør. Preben Lang Nielsen er medlem af ledelsen.Se jobopslag
28. august 2023Traktor/maskinførerAkkerup Planteskole ApS · AssensAkkerup Planteskole ApS søger ny medarbejder i Assens på fuld tid. Kontaktperson: PREBEN NIELSEN, direktør. Preben Lang Nielsen er medlem af ledelsen.Se jobopslag
30. juni 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.Akkerup Planteskole ApSAkkerup Planteskole ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Preben Lang Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 6.656 Preben Lang Nielsen Holding ApSPreben Lang Nielsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Preben Lang Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2023Traktor/maskinførerAkkerup Planteskole ApS · AssensAkkerup Planteskole ApS søger ny medarbejder i Assens på fuld tid. Kontaktperson: PREBEN NIELSEN, direktør. Preben Lang Nielsen er medlem af ledelsen.Se jobopslag
7. juli 2022Overskudd på DKK 730.760 Akkerup Planteskole ApSAkkerup Planteskole ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. desember 2020 til 31. desember 2021. Preben Lang Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 5.068 Preben Lang Nielsen Holding ApSPreben Lang Nielsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2020 til 31. desember 2021. Preben Lang Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2020StiftelseAkkerup Planteskole ApSAkkerup Planteskole ApS stiftes i bransjen planteformering. Preben Lang Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2020StiftelsePreben Lang Nielsen Holding ApSPreben Lang Nielsen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Preben Lang Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2018Preben Lang Nielsen forlater styretDANPLANEX A/SPreben Lang Nielsen forlater styret for DANPLANEX A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
14. oktober 2017Endring i eierkretsenAkkerup Planteskole I/S v/P.L. Nielsen & J.G. OlsenPreben Lang Nielsen registrert som reell eier av Akkerup Planteskole I/S v/P.L. Nielsen & J.G. Olsen.Se mere
21. september 2017Overskudd på DKK 562.318 DANPLANEX A/SDANPLANEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Preben Lang Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. september 2017Preben Lang Nielsen blir med i styretDANPLANEX A/SPreben Lang Nielsen blir med i styret for DANPLANEX A/S.Se mere