14. marsOverskudd på DKK 467.637 Knud Andreassen Holding ApSKnud Andreassen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Knud Harberg Andreassen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2023Overskudd på DKK 6,0 mio.INGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/SINGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Knud Harberg Andreassen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 1,6 mio.Knud Andreassen Holding ApSKnud Andreassen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Knud Harberg Andreassen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022Overskudd på DKK 8,6 mio.INGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/SINGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Knud Harberg Andreassen er medlem av styret.Se mere
6. mai 2022Overskudd på DKK 778.825 Knud Andreassen Holding ApSKnud Andreassen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Knud Harberg Andreassen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2021Overskudd på DKK 4,2 mio.INGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/SINGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Knud Harberg Andreassen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2021Underskudd på DKK 348.379 Knud Andreassen Holding ApSKnud Andreassen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Knud Harberg Andreassen er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2020Overskudd på DKK 4,9 mio.INGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/SINGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Knud Harberg Andreassen er medlem av styret.Se mere
25. august 2020Endring i eierkretsenF.K. HUSET PRÆSTEVÆNGET ApSKnud Harberg Andreassen er ikke lenger registrert som reell eier av F.K. HUSET PRÆSTEVÆNGET ApS.Se mere
16. april 2020Overskudd på DKK 688.392 Knud Andreassen Holding ApSKnud Andreassen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Knud Harberg Andreassen er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2020Ny bransje: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringKnud Andreassen Holding ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Knud Harberg Andreassen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberKnud Andreassen Holding ApSTidligere bransje: Uoplyst. Knud Harberg Andreassen er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2019Overskudd på DKK 2,0 mio.INGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/SINGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Knud Harberg Andreassen er medlem av styret.Se mere
3. september 2019Ny status UNDER KONKURSF.K. HUSET PRÆSTEVÆNGET ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Knud Harberg Andreassen eier 100% av virksomheten.Se mere
19. august 2019Knud Harberg Andreassen forlater ledelsenF.K. HUSET PRÆSTEVÆNGET ApSKnud Harberg Andreassen forlater ledelsen for F.K. HUSET PRÆSTEVÆNGET ApS etter en periode på 4 år.Se mere
19. august 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGF.K. HUSET PRÆSTEVÆNGET ApSTidligere status: Normal. Knud Harberg Andreassen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. mai 2019Underskudd på DKK 599.632 Knud Andreassen Holding ApSKnud Andreassen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Knud Harberg Andreassen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2018Overskudd på DKK 2,2 mio.INGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/SINGENIØRFIRMAET LÆSSØE-SIMONSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Knud Harberg Andreassen er medlem av styret.Se mere
14. februar 2018Underskudd på DKK 2,9 mio.F.K. HUSET PRÆSTEVÆNGET ApSF.K. HUSET PRÆSTEVÆNGET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Knud Harberg Andreassen er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2018Underskudd på DKK 2,6 mio.Knud Andreassen Holding ApSKnud Andreassen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Knud Harberg Andreassen er medlem af ledelsen.Se mere