24. aprilOverskudd på DKK 9,7 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristian Grandt Thorup er medlem av styret.Se mere
22. mars 2023Overskudd på DKK 19 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristian Grandt Thorup er medlem av styret.Se mere
4. april 2022Regnskap for 2021 offentligjortGRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kristian Grandt Thorup er medlem av styret.Se mere
29. mars 2021Overskudd på DKK 18 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kristian Grandt Thorup er medlem av styret.Se mere
27. april 2020Overskudd på DKK 12 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kristian Grandt Thorup er medlem av styret.Se mere
26. februar 2020Jacob Holm Knudsen blir med i styretGRØNVOLD & SCHOU A/SJacob Holm Knudsen blir med i styret for GRØNVOLD & SCHOU A/S. Kristian Grandt Thorup er fortsatt styremedlem.Se mere
1. april 2019Overskudd på DKK 11 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kristian Grandt Thorup er medlem av styret.Se mere
13. april 2018Overskudd på DKK 8,2 mio.GRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kristian Grandt Thorup er medlem av styret.Se mere
6. april 2018Kirsten Elsebeth Sørensen blir med i styretGRØNVOLD & SCHOU A/SKirsten Elsebeth Sørensen erstatter Dorthe Skov Jensen i styret for GRØNVOLD & SCHOU A/S etter en periode på 10 år. Kristian Grandt Thorup er fortsatt styremedlem.Se mere
27. februar 2018 · Mester TidendeDe seneste rokader i byggeriets topGrønvold & Schou A/S Bettina Winther Jensen, Frank Bøgelund Martensen og Kristian Grandt Thorup er trådt ind i bestyrelsen i Grønvold & Schou A/S, mens Svend Aage Nielsen og Rune West Pedersen er trådt ud (kilde: Les artikkel
26. februar 2018 · i dagBestyrelses- og lederrokaderGrønvold & Schou A/S Bettina Winther Jensen, Frank Bøgelund Martensen og Kristian Grandt Thorup er trådt ind i bestyrelsen i Grønvold & Schou A/S, mens Svend Aage Nielsen og Rune West Pedersen er trådt ud (kilde: Les artikkel
23. februar 2018 · Wood SupplySe oversigten: Ledere der kom og gik i uge 8Grønvold & Schou A/S Bettina Winther Jensen, Frank Bøgelund Martensen og Kristian Grandt Thorup er trådt ind i bestyrelsen i Grønvold & Schou A/S, mens Svend Aage Nielsen og Rune West Pedersen er trådt ud (kilde: Les artikkel
23. februar 2018 · Building SupplyUgens rokader i byggeriets topGrønvold & Schou A/S Bettina Winther Jensen, Frank Bøgelund Martensen og Kristian Grandt Thorup er trådt ind i bestyrelsen i Grønvold & Schou A/S, mens Svend Aage Nielsen og Rune West Pedersen er trådt ud (kilde: Les artikkel
23. februar 2018 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeGrønvold & Schou A/S Bettina Winther Jensen, Frank Bøgelund Martensen og Kristian Grandt Thorup er trådt ind i bestyrelsen i Grønvold & Schou A/S, mens Svend Aage Nielsen og Rune West Pedersen er trådt ud (kilde: Les artikkel
13. februar 2018Kristian Grandt Thorup blir med i styretGRØNVOLD & SCHOU A/SKristian Grandt Thorup blir med i styret for GRØNVOLD & SCHOU A/S.Se mere