2. november 2015 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 44Delfi A/S Frank Viborg er indtrådt i bestyrelsen hos Delfi A/S i stedet for Kristian I Stórustovu (kilde: Les artikkel
30. oktober 2015 · Food SupplyNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeDelfi A/S Frank Viborg er indtrådt i bestyrelsen hos Delfi A/S i stedet for Kristian I Stórustovu (kilde: Les artikkel
12. oktober 2015Frank Viborg blir med i styretDELFI A/SFrank Viborg erstatter Kristian I Stórustovu i styret for DELFI A/S etter en periode på 2 år.Se mere
2. desember 2014Overskudd på DKK 1,2 mio.DELFI A/SDELFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Kristian I Stórustovu er medlem av styret.Se mere
13. desember 2013Overskudd på DKK 26.141 DELFI A/SDELFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Kristian I Stórustovu er medlem av styret.Se mere
1. november 2013Kristian I Stórustovu blir med i styretDELFI A/SKristian I Stórustovu blir med i styret for DELFI A/S.Se mere
1. november 2013Peter Vognsen Nørgaard blir med i ledelsenDELFI A/SPeter Vognsen Nørgaard erstatter Michael Søndergaard i ledelsen for DELFI A/S etter en periode på 2 år. Kristian I Stórustovu er medlem av styret.Se mere