14. februar 2020 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerDelfi A/S Lena Joan Leivsdóttir er udtrådt som bestyrelsesformand hos Delfi A/S. Les artikkel
5. februar 2020Lena Joan Leivsdóttir forlater styretDELFI ApSLena Joan Leivsdóttir forlater styret for DELFI ApS etter en periode på 6 år.Se mere
21. november 2019Overskudd på DKK 249.498 DELFI A/SDELFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lena Joan Leivsdóttir er styreleder.Se mere
10. desember 2018Underskudd på DKK 199.056 DELFI A/SDELFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lena Joan Leivsdóttir er styreleder.Se mere
4. desember 2017Underskudd på DKK 1,3 mio.DELFI A/SDELFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Lena Joan Leivsdóttir er styreleder.Se mere
14. desember 2016Overskudd på DKK 1,4 mio.DELFI A/SDELFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Lena Joan Leivsdóttir er styreleder.Se mere
2. desember 2015Overskudd på DKK 559.903 DELFI A/SDELFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Lena Joan Leivsdóttir er styreleder.Se mere
12. oktober 2015Frank Viborg blir med i styretDELFI A/SFrank Viborg erstatter Kristian I Stórustovu i styret for DELFI A/S etter en periode på 2 år. Lena Joan Leivsdóttir er fortsatt styreleder.Se mere
2. desember 2014Overskudd på DKK 1,2 mio.DELFI A/SDELFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Lena Joan Leivsdóttir er styreleder.Se mere
13. desember 2013Overskudd på DKK 26.141 DELFI A/SDELFI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Lena Joan Leivsdóttir er styreleder.Se mere
1. november 2013Lena Joan Leivsdóttir blir med i styretDELFI A/SLena Joan Leivsdóttir blir med i styret for DELFI A/S.Se mere
1. november 2013Peter Vognsen Nørgaard blir med i ledelsenDELFI A/SPeter Vognsen Nørgaard erstatter Michael Søndergaard i ledelsen for DELFI A/S etter en periode på 2 år. Lena Joan Leivsdóttir er styreleder.Se mere