29. januarNye navn i ledelsenRONSTAN DENMARK ApS2 nye personer i ledelsen for RONSTAN DENMARK ApS. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2022Overskudd på DKK 3,3 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2021Overskudd på DKK 3,0 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2020Overskudd på DKK 1,1 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2020Alistair Murray forlater ledelsenRONSTAN DENMARK ApSAlistair Murray forlater ledelsen for RONSTAN DENMARK ApS etter en periode på 19 år. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2019Overskudd på DKK 2,2 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2018Overskudd på DKK 1,8 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2017Overskudd på DKK 1,6 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2016Overskudd på DKK 1,2 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2016Scot P. West blir med i ledelsenRONSTAN DENMARK ApSScot P. West erstatter Graham Walter Cunningham i ledelsen for RONSTAN DENMARK ApS etter en periode på 13 år. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2016Thomas Olufsen Meyer blir adm. direktørRONSTAN DENMARK ApSThomas Olufsen Meyer blir adm. direktør i RONSTAN DENMARK ApS. Laine Norman McCooke er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
5. oktober 2015Overskudd på DKK 160.835 RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2014Underskudd på DKK 161.712 RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2013Underskudd på DKK 2,2 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2012Underskudd på DKK 3,9 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2012Ny bransje: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyrRONSTAN DENMARK ApSTidligere bransje: Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2011AdresseendringRONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS flytter til ny adresse i Vejle. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortRONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortRONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Laine Norman McCooke er medlem af ledelsen.Se mere