29. januarNye navn i ledelsenRONSTAN DENMARK ApS2 nye personer i ledelsen for RONSTAN DENMARK ApS. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2022Overskudd på DKK 3,3 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2021Overskudd på DKK 3,0 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2020Overskudd på DKK 1,1 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2020Alistair Murray forlater ledelsenRONSTAN DENMARK ApSAlistair Murray forlater ledelsen for RONSTAN DENMARK ApS etter en periode på 19 år. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2019Overskudd på DKK 2,2 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2018Overskudd på DKK 1,8 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2017Overskudd på DKK 1,6 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2016Overskudd på DKK 1,2 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2016Scot P. West blir med i ledelsenRONSTAN DENMARK ApSScot P. West erstatter Graham Walter Cunningham i ledelsen for RONSTAN DENMARK ApS etter en periode på 13 år. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2016Thomas Olufsen Meyer blir adm. direktørRONSTAN DENMARK ApSThomas Olufsen Meyer blir adm. direktør i RONSTAN DENMARK ApS. Louis F Sander er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
5. oktober 2015Overskudd på DKK 160.835 RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2014Underskudd på DKK 161.712 RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2013Underskudd på DKK 2,2 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2012Underskudd på DKK 3,9 mio.RONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2012Ny bransje: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyrRONSTAN DENMARK ApSTidligere bransje: Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2011AdresseendringRONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS flytter til ny adresse i Vejle. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortRONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortRONSTAN DENMARK ApSRONSTAN DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Louis F Sander er medlem af ledelsen.Se mere