10. mars 2006Lars Alfred Børison Hansson forlater ledelsenFORM 75 HADSTEN A/SLars Alfred Børison Hansson forlater ledelsen for FORM 75 HADSTEN A/S etter en periode på 11 år.Se mere
4. august 2004Ny bransje: UoplystFORM 75 HADSTEN A/STidligere bransje: Fremstilling af andre møbler til boliger. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2004Lars Alfred Børison Hansson forlater ledelsenFORM 75 FINANS ApSLars Alfred Børison Hansson forlater ledelsen for FORM 75 FINANS ApS etter en periode på 9 år.Se mere
20. juni 2004Lars Alfred Børison Hansson forlater ledelsenFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApSLars Alfred Børison Hansson forlater ledelsen for FORM 75 LARS A.B. HANSSON ApS etter en periode på 24 år.Se mere
7. juni 2004Ny status UNDER KONKURSFORM 75 HADSTEN A/STidligere status: Normal. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2004Lars Alfred Børison Hansson forlater styretFORM 75 HADSTEN A/SLars Alfred Børison Hansson forlater styret for FORM 75 HADSTEN A/S etter en periode på 9 år.Se mere
2. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortFORM 75 HADSTEN A/SFORM 75 HADSTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApSFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortFORM 75 FINANS ApSFORM 75 FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortFORM 75 FINANS ApSFORM 75 FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortFORM 75 HADSTEN A/SFORM 75 HADSTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApSFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortFORM 75 FINANS ApSFORM 75 FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortFORM 75 HADSTEN A/SFORM 75 HADSTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApSFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2000Regnskap for 2000 offentligjortFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApSFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1999 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2000Regnskap for 2000 offentligjortFORM 75 FINANS ApSFORM 75 FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1999 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2000Regnskap for 2000 offentligjortFORM 75 HADSTEN A/SFORM 75 HADSTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1999 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2000Ny bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigtFORM 75 FINANS ApSTidligere bransje: Anden udlånsvirksomhed. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApSFORM 75 LARS A.B. HANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1998 til 31. mars. Lars Alfred Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere