1. juliRegnskap for 2023 omgjortFORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 87.345 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 538.729 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 53.656 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021Overskudd på DKK 266.050 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2020Underskudd på DKK 93.837 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2019Overskudd på DKK 170.048 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2018Overskudd på DKK 186.746 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2017Overskudd på DKK 200.600 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2016Overskudd på DKK 215.681 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2015Overskudd på DKK 101.664 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2014Overskudd på DKK 90.143 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2013Overskudd på DKK 15.698 FORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortFORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortFORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortFORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortFORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortFORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartiklerFORM 75 DESIGN ApSTidligere bransje: Engroshandel med møbler. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortFORM 75 DESIGN ApSFORM 75 DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Ole Michael Børison Hansson er medlem af ledelsen.Se mere