3. juli · wood-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 27Jacob Skotte er indtrådt i bestyrelsen hos 2LP A/S i stedet for Lars Andersen. Les artikkel
3. juli · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerJacob Skotte er indtrådt i bestyrelsen hos 2LP A/S i stedet for Lars Andersen. Les artikkel
24. juniOverskudd på DKK 2,9 mio.LA HOLDING AULUM ApSLA HOLDING AULUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Lars Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 8,7 mio.2LP Holding ApS2LP Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Lars Andersen eier 34,8% av virksomheten.Se mere
19. juniJacob Skotte blir med i styret2LP Holding af 2022 ApSJacob Skotte erstatter Lars Andersen i styret for 2LP Holding af 2022 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. juniJacob Skotte blir med i styret2LP A/SJacob Skotte erstatter Lars Andersen i styret for 2LP A/S etter en periode på 11 år.Se mere
19. juniJacob Skotte blir med i styret2LP Holding ApSJacob Skotte erstatter Lars Andersen i styret for 2LP Holding ApS etter en periode på 7 år.Se mere
19. juniSøren Søndergaard Andersen blir med i ledelsen2LP Holding af 2022 ApSSøren Søndergaard Andersen erstatter Lars Andersen i ledelsen for 2LP Holding af 2022 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. juniSøren Søndergaard Andersen blir med i ledelsen2LP Holding ApSSøren Søndergaard Andersen erstatter Lars Andersen i ledelsen for 2LP Holding ApS etter en periode på 5 år.Se mere
14. juniMajken Gisselbæk Pape blir med i ledelsenHanstholm Køkken København ApSMajken Gisselbæk Pape erstatter Villy Jæger i ledelsen for Hanstholm Køkken København ApS etter en periode på 1 år. Lars Andersen er medlem av styret.Se mere
14. juniMajken Gisselbæk Pape blir med i ledelsenHanstholm Køkken A/SMajken Gisselbæk Pape erstatter Villy Jæger i ledelsen for Hanstholm Køkken A/S etter en periode på 1 år. Lars Andersen er medlem av styret.Se mere
14. juniMajken Gisselbæk Pape blir med i ledelsenHanstholm Køkken Århus ApSMajken Gisselbæk Pape erstatter Villy Jæger i ledelsen for Hanstholm Køkken Århus ApS etter en periode på 1 år. Lars Andersen er medlem av styret.Se mere
1. aprilEndring i eierkretsenHanstholm Køkken A/SVilly Jæger registrert som reell eier av Hanstholm Køkken A/S. Lars Andersen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 15 mio.2LP Holding ApS2LP Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 17 mio.2LP A/S2LP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Andersen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 10 mio.2LP Holding af 2022 ApS2LP Holding af 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 2,7 mio.LA HOLDING AULUM ApSLA HOLDING AULUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerUge 16 2LP A/S Sean Frank Ammentorp er indtrådt i direktionen hos 2LP A/S i stedet for Lars Andersen (kilde: Les artikkel
1. april 2023Sean Frank Ammentorp blir med i ledelsen2LP A/SSean Frank Ammentorp erstatter Lars Andersen i ledelsen for 2LP A/S etter en periode på 3 år.Se mere
13. mars 2023AdresseendringHanstholm Køkken Århus ApSHanstholm Køkken Århus ApS flytter fra Thisted til Aarhus C. Lars Andersen er medlem av styret.Se mere