5. juliUnderskudd på DKK 253.260 Tranum Strandcafe ApSTranum Strandcafe ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. desember 2022 til 31. desember 2023. Villy Jæger er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 2,7 mio.JÆGER HOLDING A/SJÆGER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Villy Jæger er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 2,8 mio.Klitrosen af 01.03.22 ApSKlitrosen af 01.03.22 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Villy Jæger er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 52.047 Ejendomsselskabet Slettestrand ApSEjendomsselskabet Slettestrand ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Villy Jæger er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 674.562 Kasi Interiør ApSKasi Interiør ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Villy Jæger er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 3,1 mio.Gris Lam & Co - Holding ApSGris Lam & Co - Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Villy Jæger eier 40% av virksomheten.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 1,3 mio.V2 ApSV2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Villy Jæger er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 14 mio.2LP A/S2LP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Villy Jæger eier 36,6% av virksomheten.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 5,6 mio.2LP Holding af 2022 ApS2LP Holding af 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Villy Jæger eier 37,7% av virksomheten.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 8,7 mio.2LP Holding ApS2LP Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Villy Jæger er styreleder.Se mere
20. juni · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerMajken Gisselbæk Pape er indtrådt i direktionen hos Hanstholm Køkken A/S og Hanstholm Køkken Århus ApS i stedet for Villy Jæger. Les artikkel
20. juni · wood-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 25Majken Gisselbæk Pape er indtrådt i direktionen hos Hanstholm Køkken A/S og Hanstholm Køkken Århus ApS i stedet for Villy Jæger. Les artikkel
19. juniJacob Skotte blir med i styret2LP Holding af 2022 ApSJacob Skotte erstatter Lars Andersen i styret for 2LP Holding af 2022 ApS etter en periode på 2 år. Villy Jæger eier 37,7% av virksomheten.Se mere
19. juniJacob Skotte blir med i styret2LP A/SJacob Skotte erstatter Lars Andersen i styret for 2LP A/S etter en periode på 11 år. Villy Jæger eier 36,6% av virksomheten.Se mere
19. juniJacob Skotte blir med i styret2LP Holding ApSJacob Skotte erstatter Lars Andersen i styret for 2LP Holding ApS etter en periode på 7 år. Villy Jæger er fortsatt styreleder.Se mere
19. juniSøren Søndergaard Andersen blir med i ledelsen2LP Holding af 2022 ApSSøren Søndergaard Andersen erstatter Lars Andersen i ledelsen for 2LP Holding af 2022 ApS etter en periode på 2 år. Villy Jæger eier 37,7% av virksomheten.Se mere
19. juniSøren Søndergaard Andersen blir med i ledelsen2LP Holding ApSSøren Søndergaard Andersen erstatter Lars Andersen i ledelsen for 2LP Holding ApS etter en periode på 5 år. Villy Jæger er styreleder.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 130.230 Jæger & Smidt Properties ApSJæger & Smidt Properties ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Villy Jæger er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniMajken Gisselbæk Pape blir med i ledelsenHanstholm Køkken København ApSMajken Gisselbæk Pape erstatter Villy Jæger i ledelsen for Hanstholm Køkken København ApS etter en periode på 1 år.Se mere
14. juniMajken Gisselbæk Pape blir med i ledelsenHanstholm Køkken A/SMajken Gisselbæk Pape erstatter Villy Jæger i ledelsen for Hanstholm Køkken A/S etter en periode på 1 år.Se mere