18. juniUnderskudd på DKK 450 LarsBP ApSLarsBP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 6,8 mio.Frida Group ApSFrida Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. oktober 2023Endring i eierkretsenFrida Group ApSLars Bang Pedersen reduserer sitt reelle eierskap av Frida Group ApS.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 7 LarsBP ApSLarsBP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 3,1 mio.Frida Group ApSFrida Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2021 til 31. desember 2022. Lars Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. mai 2023AdresseendringFrida Group ApSFrida Group ApS flytter til ny adresse i København Ø. Lars Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. januar 2023AdresseendringFrida Group ApSFrida Group ApS flytter fra Dragør til København Ø. Lars Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. november 2022Endring i eierkretsenFrida Group ApSLars Bang Pedersen reduserer sitt reelle eierskap av Frida Group ApS.Se mere
30. mai 2022Underskudd på DKK 5.013 LarsBP ApSLarsBP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2022Lars Bang Pedersen forlater styretinFLAME IVSLars Bang Pedersen forlater styret for inFLAME IVS etter en periode på 4 år.Se mere
23. september 2021StiftelseFrida Group ApSFrida Group ApS stiftes i bransjen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. Lars Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 0 LarsBP ApSLarsBP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2021Overskudd på DKK 851 inFLAME IVSinFLAME IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Bang Pedersen er medlem av styret.Se mere
19. januar 2021Lars Bang Pedersen forlater styretACT.Global Marine ApSLars Bang Pedersen forlater styret for ACT.Global Marine ApS etter en periode på 5 år.Se mere
9. september 2020Underskudd på DKK 89.388 LarsBP ApSLarsBP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2020Underskudd på DKK 47.364 inFLAME IVSinFLAME IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Bang Pedersen er medlem av styret.Se mere
15. juli 2020AdresseendringACT.Global Marine ApSACT.Global Marine ApS flytter fra Kastrup til København N. Lars Bang Pedersen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2020Endring i eierkretsenACT.Global Marine ApSCarsten Jensen øker sitt reelle eierskap av ACT.Global Marine ApS. Lars Bang Pedersen er medlem av styret.Se mere
3. februar 2020Underskudd på DKK 143.000 ACT.Global Marine ApSACT.Global Marine ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Lars Bang Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2020Rasmus Sindal Jørgensen forlater styretinFLAME IVSRasmus Sindal Jørgensen forlater styret for inFLAME IVS etter en periode på 2 år. Lars Bang Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere