21. november 2006Lars Blak Rasmussen slutter som adm. direktørAKTIESELSKABET AF 17. MAJ 2004Lars Blak Rasmussen slutter som adm. direktør i AKTIESELSKABET AF 17. MAJ 2004.Se mere
21. november 2006Lars Blak Rasmussen forlater styretAKTIESELSKABET AF 17. MAJ 2004Lars Blak Rasmussen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 17. MAJ 2004 etter en periode på 7 år.Se mere
10. november 2005Lars Blak Rasmussen forlater ledelsenLARS BLAK HOLDING ApSLars Blak Rasmussen forlater ledelsen for LARS BLAK HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
25. august 2005Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLARS BLAK HOLDING ApSTidligere status: Normal. Lars Blak Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2004Regnskap for 2003 offentligjortLARS BLAK HOLDING ApSLARS BLAK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lars Blak Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2004Ny status UNDER KONKURSAKTIESELSKABET AF 17. MAJ 2004Tidligere status: Normal. Lars Blak Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juni 2004Lars Blak Rasmussen forlater styretFFS HOLDING A/SLars Blak Rasmussen forlater styret for FFS HOLDING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
7. juni 2004Lars Blak Rasmussen forlater ledelsenFFS HOLDING A/SLars Blak Rasmussen forlater ledelsen for FFS HOLDING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
17. mai 2004Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 17. MAJ 2004HOMELINC A/SHOMELINC A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 17. MAJ 2004. Lars Blak Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. desember 2003Lars Kramer forlater ledelsenHOMELINC A/SLars Kramer forlater ledelsen for HOMELINC A/S etter en periode på 4 år. Lars Blak Rasmussen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortLARS BLAK HOLDING ApSLARS BLAK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lars Blak Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortFFS HOLDING A/SFFS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lars Blak Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortHOMELINC A/SHOMELINC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lars Blak Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. mars 2003Søren Holst blir med i styretFFS HOLDING A/SSøren Holst erstatter Dan Friis i styret for FFS HOLDING A/S etter en periode på 3 år. Lars Blak Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med softwareHOMELINC A/STidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Lars Blak Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortFFS HOLDING A/SFFS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lars Blak Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortLARS BLAK HOLDING ApSLARS BLAK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lars Blak Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortHOMELINC A/SHOMELINC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lars Blak Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. oktober 2001Dan Friis forlater ledelsenHOMELINC A/SDan Friis forlater ledelsen for HOMELINC A/S etter en periode på 2 år. Lars Blak Rasmussen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortLARS BLAK HOLDING ApSLARS BLAK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. mars 2000 til 31. desember 2000. Lars Blak Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere