24. augustStiftelseWoodd snedkeri ApSWoodd snedkeri ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Lars Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
22. augustLars Kramer slutter som adm. direktørWoodd ApSLars Kramer slutter som adm. direktør i Woodd ApS.Se mere
22. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGWoodd ApSTidligere status: Normal. Lars Kramer eier 100% av virksomheten.Se mere
21. augustLars Kramer forlater ledelsenArtemis Holding ApSLars Kramer forlater ledelsen for Artemis Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
21. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGArtemis Holding ApSTidligere status: Normal. Lars Kramer eier 100% av virksomheten.Se mere
20. augustLars Kramer slutter som adm. direktørEurosmile ApsLars Kramer slutter som adm. direktør i Eurosmile Aps.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGEurosmile ApsTidligere status: Normal. Lars Kramer eier 100% av virksomheten.Se mere
29. februarEndring i eierkretsenEurosmile ApsLars Kramer øker sitt reelle eierskap av Eurosmile Aps.Se mere
31. januarJulie Sommer Højer forlater ledelsenEurosmile ApsJulie Sommer Højer forlater ledelsen for Eurosmile Aps etter en periode på 5 år. Lars Kramer er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. august 2023Underskudd på DKK 25 Eurosmile ApsEurosmile Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Kramer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. august 2023Overskudd på DKK 192.618 Artemis Holding ApSArtemis Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2023StiftelseWoodd ApSWoodd ApS stiftes i bransjen fremstilling af køkkenmøbler. Lars Kramer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juli 2022Overskudd på DKK 0 Eurosmile ApsEurosmile Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Kramer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juli 2022Overskudd på DKK 0 Artemis Holding ApSArtemis Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. mai 2021 til 31. desember 2021. Lars Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022Daniel Harck Lauridsen blir med i ledelsenCAREMATCH ApSDaniel Harck Lauridsen erstatter Lars Kramer i ledelsen for CAREMATCH ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
14. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabEurosmile ApsEurosmile IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Eurosmile Aps. Lars Kramer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. juli 2021Overskudd på DKK 89 Eurosmile IVSEurosmile IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Kramer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juni 2021Overskudd på DKK 665.113 CAREMATCH ApSCAREMATCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021Lars Kramer blir med i ledelsenCAREMATCH ApSLars Kramer blir med i ledelsen for CAREMATCH ApS.Se mere
25. mai 2021StiftelseArtemis Holding ApSArtemis Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Kramer er medlem af ledelsen.Se mere