8. januar · hsfo.dkOverskud hos Lars Krustrup Holding ApSLars Krustrup Holding ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 oktober 2022 til 30 september 2023. Les artikkel
8. januarOverskudd på DKK 147.232 Lars Krustrup Holding ApSLars Krustrup Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarOverskudd på DKK 152.107 HOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApSHOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022StiftelseLars Krustrup Holding ApSLars Krustrup Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2022Overskudd på DKK 535.516 HOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApSHOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2022 · Mester TidendeMåske er der nogen du kender: Se de seneste ændringer i byggeriets direktioner og bestyrelserSamtidig er Lars Broe Krustrup og Henning Mathiassen udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
28. januar 2022 · Dagbladet LicitationenUgens udskiftninger i byggeriet topSamtidig er Lars Broe Krustrup og Henning Mathiassen udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
27. januar 2022Overskudd på DKK 431.497 HOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApSHOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2022Endring i eierkretsenHOVEDGÅRD EJENDOMME ApSLars Broe Krustrup er ikke lenger registrert som reell eier av HOVEDGÅRD EJENDOMME ApS.Se mere
17. januar 2022Lars Broe Krustrup forlater styretHOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApSLars Broe Krustrup forlater styret for HOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApS etter en periode på 7 år.Se mere
8. juni 2021Lars Broe Krustrup forlater ledelsenHOVEDGÅRD EJENDOMME ApSLars Broe Krustrup forlater ledelsen for HOVEDGÅRD EJENDOMME ApS etter en periode på 11 år.Se mere
8. juni 2021Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONHOVEDGÅRD EJENDOMME ApSTidligere status: Normal. Lars Broe Krustrup eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mars 2021Overskudd på DKK 158.013 HOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApSHOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2020Underskudd på DKK 36.297 HOVEDGÅRD EJENDOMME ApSHOVEDGÅRD EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2020Overskudd på DKK 372.494 HOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApSHOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2020Underskudd på DKK 149.202 HOVEDGÅRD EJENDOMME ApSHOVEDGÅRD EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2019 · Installationsmedierne.dkJonathan går efter mesterskabstitlenDet ved vores lærlinge også godt, og når Jonathan kommer så langt til Skills, så viser det også bare, at han har lært faget på en god måde, siger Lars Broe Krustrup, der er indehaver af Hovedgård & Omegns VVS. Les artikkel
26. mars 2019Overskudd på DKK 19.178 HOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApSHOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2019Underskudd på DKK 68.181 HOVEDGÅRD EJENDOMME ApSHOVEDGÅRD EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2018Overskudd på DKK 178.187 HOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApSHOVEDGÅRD & OMEGNS VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Lars Broe Krustrup er medlem af ledelsen.Se mere